党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张市彬 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2008-04-16 | 2010-11-01 | 2011-11-01 | |||||
张少东 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2010-04-16 | 2012-11-01 | 2013-11-01 | |||||
李志凯 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2007-10-26 | 2010-05-10 | 2011-05-10 | |||||
张庆峰 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2012-03-27 | 2014-10-11 | 2015-10-16 | |||||
李婷婷 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2007-11-16 | 2010-06-01 | 2011-06-01 | |||||
史强 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2008-11-11 | 2011-05-26 | 2012-05-28 | |||||
韦光星 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2005-04-16 | 2007-11-01 | 2008-11-01 | |||||
吴丽玮 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2007-04-19 | 2009-11-04 | 2010-11-02 | |||||
李世群 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1975-11-21 | 1978-06-06 | 1979-06-06 | |||||
娄有印 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1970-10-14 | 1973-04-29 | 1973-04-29 | |||||
娄有正 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1984-06-06 | 1986-12-21 | 1987-12-29 | |||||
张林甫 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1985-05-05 | 1987-11-20 | 1989-01-04 | |||||
史社成 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1995-02-13 | 1997-08-28 | 1998-08-28 | |||||
张鹏飞 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2009-05-28 | 2011-12-12 | 2012-11-20 | |||||
娄有仁 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1975-07-16 | 1978-01-31 | 1979-02-27 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2