党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王丽彩 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2009-11-05 | 2012-05-20 | 2013-05-03 | |||||
李永庆 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1993-12-03 | 1996-06-18 | 1997-06-18 | |||||
李德广 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1993-04-21 | 1995-11-06 | 1996-11-06 | |||||
李梅竹 | 女 | 濮上办 | 四行 | 1984-01-05 | 1986-07-20 | 1987-07-20 | |||||
张军成 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1993-06-18 | 1996-01-03 | 1997-01-03 | |||||
史新民 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1994-03-26 | 1996-10-10 | 1997-10-10 | |||||
貌利甫 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1996-12-03 | 1999-06-18 | 2000-06-18 | |||||
张怀领 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1989-07-27 | 1992-02-11 | 1993-02-11 | |||||
李金素 | 女 | 濮上办 | 四行 | 1995-02-13 | 1997-08-28 | 1998-08-28 | |||||
张增银 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1995-02-13 | 1997-08-28 | 1998-08-28 | |||||
张庆安 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2002-09-24 | 2005-04-09 | 2006-04-09 | |||||
赵美玲 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2010-09-16 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | |||||
张石军 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1994-01-03 | 1996-07-18 | 1997-07-18 | |||||
张伟建 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2009-06-06 | 2011-12-21 | 2012-12-21 | |||||
李永轩 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2009-04-24 | 2011-11-09 | 2012-11-20 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2