党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李志伟 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2003-06-10 | 2005-12-25 | 2006-12-26 | |||||
李晓利 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2007-04-16 | 2009-11-01 | 2010-11-01 | |||||
张利杰 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1989-10-17 | 1992-05-01 | 1994-05-05 | |||||
李付选 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1999-06-27 | 2002-01-12 | 2003-01-05 | |||||
李贵雨 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1993-06-18 | 1996-01-03 | 1997-01-03 | |||||
貌丽静 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2000-06-24 | 2003-01-09 | 2004-01-09 | |||||
李世贵 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2002-05-05 | 2004-11-20 | 2005-11-20 | |||||
李世金 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1984-12-17 | 1987-07-01 | 1988-07-01 | |||||
李继鸣 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2008-05-17 | 2010-12-01 | 2011-12-01 | |||||
张晓利 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2004-12-11 | 2007-06-26 | 2008-06-26 | |||||
张青甫 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1972-12-24 | 1975-07-08 | 1975-07-08 | |||||
张玉海 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1983-12-17 | 1986-07-01 | 1987-07-01 | |||||
张文善 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1997-11-30 | 2000-06-15 | 2001-06-15 | |||||
张市恒 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2015-06-13 | 2017-12-28 | ||||||
史刚强 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2009-05-30 | 2011-12-14 | 2012-12-19 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2