党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娄须甫 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1985-08-27 | 1988-03-11 | 1989-03-11 | |||||
李艳涛 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2013-09-21 | 2016-04-06 | 2017-04-06 | |||||
史卫东 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1994-12-17 | 1997-07-01 | 1998-07-01 | |||||
貌成雷 | 男 | 濮上办 | 四行 | 2012-11-27 | 2015-06-12 | 2016-06-12 | |||||
貌同华 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1995-02-13 | 1997-08-28 | 1998-08-28 | |||||
张改玉 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1974-05-15 | 1976-11-30 | 1976-11-30 | |||||
闫相霞 | 女 | 濮上办 | 四行 | 1971-05-03 | 1973-11-18 | 1973-11-18 | |||||
张相淑 | 女 | 濮上办 | 四行 | 1971-04-28 | 1973-11-13 | 1973-11-13 | |||||
张玉鸣 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1991-10-03 | 1994-04-18 | 1995-04-10 | |||||
张丽蕊 | 女 | 濮上办 | 四行 | 2006-12-06 | 2009-06-21 | 2010-06-23 | |||||
貌玉旺 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1994-11-17 | 1997-06-02 | 1998-06-12 | |||||
娄建锋 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1999-04-17 | 2001-11-02 | 2003-01-05 | |||||
张增甫 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1993-06-18 | 1996-01-03 | 1997-04-05 | |||||
貌江锋 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1985-12-03 | 1988-06-18 | 1989-06-18 | |||||
貌增杰 | 男 | 濮上办 | 四行 | 1995-05-14 | 1997-11-29 | 1998-11-29 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2