党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李露露 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2013-05-05 | 2015-11-20 | 2016-11-20 | |||||
李聚峰 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2001-04-16 | 2003-11-01 | 2004-11-01 | |||||
李雪甫 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1994-07-05 | 1997-01-20 | 1998-01-03 | |||||
李风林 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1973-05-21 | 1975-12-05 | 1975-12-05 | |||||
李从民 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1973-08-17 | 1976-03-01 | 1976-03-01 | |||||
李相勤 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1982-11-02 | 1985-05-17 | 1986-05-17 | |||||
李高军 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1993-03-15 | 1995-09-30 | 1996-11-10 | |||||
李同玉 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1999-03-09 | 2001-09-24 | 2002-05-17 | |||||
李建廷 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1984-05-30 | 1986-12-14 | 1987-12-30 | |||||
李遂勤 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2007-01-11 | 2009-07-26 | 2010-07-28 | |||||
李学良 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1993-01-20 | 1995-08-04 | 1996-08-04 | |||||
李晓磊 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2012-12-17 | 2015-07-01 | 2016-07-01 | |||||
郭豪杰 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1995-12-17 | 1998-07-01 | 1999-07-01 | |||||
李林红 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2012-10-17 | 2015-05-01 | 2016-05-01 | |||||
李秀超 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2006-01-17 | 2008-08-01 | 2009-08-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2