党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张雪鸽 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2000-11-25 | 2003-06-10 | 2004-06-11 | |||||
李文学 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2000-08-26 | 2003-03-10 | 2004-01-09 | |||||
王献芬 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 1985-12-17 | 1988-07-01 | 1989-07-01 | |||||
李雪成 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1972-05-17 | 1974-12-01 | 1974-12-01 | |||||
白菲菲 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2006-06-02 | 2008-12-17 | 2009-12-17 | |||||
李好强 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2006-01-05 | 2008-07-20 | 2009-07-20 | |||||
李留栓 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1990-01-16 | 1992-07-31 | 1993-08-06 | |||||
李林英 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2008-10-17 | 2011-05-01 | 2012-05-01 | |||||
李华敏 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2007-10-29 | 2010-05-13 | 2011-05-13 | |||||
李玉波 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2006-04-09 | 2008-10-24 | 2009-10-24 | |||||
李林会 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2006-11-27 | 2009-06-12 | 2010-06-03 | |||||
李洋洋 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2008-06-10 | 2010-12-25 | 2011-12-25 | |||||
李修铭 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2000-06-16 | 2003-01-01 | 2004-01-01 | |||||
李从胜 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2008-12-28 | 2011-07-12 | 2012-07-27 | |||||
李秀民 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1991-04-16 | 1993-11-01 | 1994-11-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2