党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高素广 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2001-10-24 | 2004-05-08 | 2005-05-08 | |||||
李振峰 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2007-11-03 | 2010-05-18 | 2011-05-20 | |||||
李光元 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2007-01-11 | 2009-07-26 | 2010-07-28 | |||||
李俊喜 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2007-01-11 | 2009-07-26 | 2010-07-28 | |||||
李小伟 | 女 | 濮上办 | 豆村集 | 2006-06-04 | 2008-12-19 | 2010-06-05 | |||||
李振芳 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2005-12-08 | 2008-06-23 | 2009-05-20 | |||||
李世飞 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2004-12-20 | 2007-07-04 | 2008-07-05 | |||||
李世超 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2005-04-09 | 2007-10-24 | 2009-07-30 | |||||
李志浩 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2005-04-05 | 2007-10-20 | 2009-07-30 | |||||
李广林 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 2002-09-16 | 2005-04-01 | 2006-04-01 | |||||
李士学 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1996-09-16 | 1999-04-01 | 2000-04-01 | |||||
李麦成 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1989-11-13 | 1992-05-28 | 1993-06-07 | |||||
李学军 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1988-01-22 | 1990-08-06 | 1991-09-10 | |||||
李世广 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1997-01-31 | 1999-08-15 | 2000-08-15 | |||||
崔善方 | 男 | 濮上办 | 豆村集 | 1989-11-13 | 1992-05-28 | 1993-06-07 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2