党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷建学 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1972-10-19 | 1975-05-03 | 1975-05-03 | |||||
谷令杰 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2008-10-19 | 2011-05-03 | 2012-05-03 | |||||
谷路成 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1973-04-02 | 1975-10-17 | 1975-10-17 | |||||
谷建明 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1987-05-27 | 1989-12-11 | 1990-12-10 | |||||
胡荣阁 | 女 | 濮上办 | 谷家庄 | 1987-05-27 | 1989-12-11 | 1990-12-10 | |||||
谷聪聪 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2013-05-31 | 2015-12-15 | 2016-12-15 | |||||
谷同斌 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1980-06-16 | 1983-01-01 | 1984-01-01 | |||||
高登坤 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2001-09-16 | 2004-04-01 | 2005-04-01 | |||||
张亚敏 | 女 | 濮上办 | 谷家庄 | 2009-11-30 | 2012-06-15 | 2013-06-20 | |||||
谷合群 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1976-11-16 | 1979-06-01 | 1980-06-01 | |||||
谷令彬 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2011-08-21 | 2014-03-05 | 2015-03-25 | |||||
刘志花 | 女 | 濮上办 | 谷家庄 | 2003-08-17 | 2006-03-01 | 2007-03-01 | |||||
谷俊山 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1993-06-16 | 1996-01-01 | 1997-01-01 | |||||
谷海军 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1975-08-24 | 1978-03-08 | 1979-03-08 | |||||
谷令凯 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2010-10-17 | 2013-05-01 | 2014-05-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2