党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭莉 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2002-12-17 | 2005-07-01 | 2006-07-01 | |||||
翟明松 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2009-12-17 | 2012-07-01 | 2013-10-25 | |||||
焦继红 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2006-01-17 | 2008-08-01 | 2009-08-13 | |||||
吴卫玲 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2002-12-17 | 2005-07-01 | 2006-07-01 | |||||
许素玲 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1986-05-17 | 1988-12-01 | 1989-12-01 | |||||
王秀娟 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2004-12-17 | 2007-07-01 | 2008-07-01 | |||||
袁爱民 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1990-11-16 | 1993-06-01 | 1994-06-01 | |||||
王洁 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2010-11-16 | 2013-06-01 | 2014-06-01 | |||||
刘爱民 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2014-04-16 | 2016-11-01 | 2017-11-01 | |||||
闫慧峰 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1998-08-17 | 2001-03-01 | 2002-03-01 | |||||
丁旭阳 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2015-05-28 | 2017-12-12 | ||||||
杜冰山 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2014-10-28 | 2017-05-12 | 2018-05-12 | |||||
张志朋 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2014-12-02 | 2017-06-17 | 2018-06-17 | |||||
娄鑫 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2014-06-09 | 2016-12-24 | 2017-12-24 | |||||
尹晓丹 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2015-05-22 | 2017-12-06 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2