党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚勇 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2008-12-17 | 2011-07-01 | 2012-07-01 | |||||
李占桥 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1992-12-17 | 1995-07-01 | 1996-05-01 | |||||
沈国林 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1990-12-17 | 1993-07-01 | 1994-07-01 | |||||
祁振伟 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1996-05-17 | 1998-12-01 | 1999-12-01 | |||||
王涛 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1996-09-16 | 1999-04-01 | 2000-04-01 | |||||
谢彦红 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1995-10-17 | 1998-05-01 | 1999-05-01 | |||||
申凤彩 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1983-03-17 | 1985-10-01 | 1986-10-01 | |||||
郭红伟 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1994-12-17 | 1997-07-01 | 1998-07-01 | |||||
李永军 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2000-10-17 | 2003-05-01 | 2004-05-01 | |||||
陈永军 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1997-12-17 | 2000-07-01 | 2001-07-01 | |||||
尹青军 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1993-12-17 | 1996-07-01 | 1997-07-01 | |||||
孙长军 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1997-06-13 | 1999-12-28 | 2000-12-28 | |||||
郑建修 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1992-01-17 | 1994-08-01 | 1995-08-01 | |||||
杜书杰 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1988-08-17 | 1991-03-01 | 1992-03-01 | |||||
李玉山 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1986-12-17 | 1989-07-01 | 1990-07-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2