党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范文举 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 2007-09-05 | 2010-03-20 | 2011-03-21 | |||||
艾利锋 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 2009-09-16 | 2012-04-01 | 2013-04-01 | |||||
范得良 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 2014-11-30 | 2017-06-15 | 2018-06-15 | |||||
谷少栋 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2010-07-17 | 2013-02-01 | 2014-02-01 | |||||
高飞虎 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2008-12-10 | 2011-06-25 | 2012-06-25 | |||||
高建文 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1983-11-22 | 1986-06-07 | 1987-06-07 | |||||
谷进增 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1982-10-17 | 1985-05-01 | 1986-07-15 | |||||
谷玉甫 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1991-11-25 | 1994-06-10 | 1995-05-10 | |||||
谷学增 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1987-05-27 | 1989-12-11 | 1990-12-11 | |||||
艾艳丽 | 女 | 濮上办 | 谷家庄 | 1999-05-07 | 2001-11-22 | 2003-01-20 | |||||
谷进山 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 1983-04-25 | 1985-11-10 | 1987-01-03 | |||||
段荣琴 | 女 | 濮上办 | 谷家庄 | 2008-12-10 | 2011-06-25 | 2012-06-25 | |||||
谷军亚 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2010-07-17 | 2013-02-01 | 2014-02-01 | |||||
高彦峰 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2001-08-23 | 2004-03-07 | 2005-03-07 | |||||
谷震勇 | 男 | 濮上办 | 谷家庄 | 2011-12-17 | 2014-07-01 | 2015-07-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2