党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范银修 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1993-03-17 | 1995-10-01 | 1996-10-01 | |||||
艾相增 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1993-03-17 | 1995-10-01 | 1996-10-01 | |||||
艾相民 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1993-02-28 | 1995-09-15 | 1997-03-27 | |||||
范军锋 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1993-12-26 | 1996-07-10 | 1997-07-11 | |||||
艾红锋 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1993-12-26 | 1996-07-10 | 1997-07-11 | |||||
艾文林 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1994-04-16 | 1996-11-01 | 1997-11-02 | |||||
艾苏中 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1995-01-17 | 1997-08-01 | 1998-08-01 | |||||
韩文学 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1996-01-22 | 1998-08-06 | 1999-10-30 | |||||
刘美竹 | 女 | 濮上办 | 前范庄 | 1996-05-10 | 1998-11-25 | 2000-04-21 | |||||
李艳红 | 女 | 濮上办 | 前范庄 | 1996-05-10 | 1998-11-25 | 2000-04-21 | |||||
范银栓 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1996-05-30 | 1998-12-14 | 2000-04-21 | |||||
朱国勇 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1996-12-17 | 1999-07-01 | 2000-07-01 | |||||
艾颜锋 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1996-12-17 | 1999-07-01 | 2000-07-01 | |||||
艾振飞 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1997-06-16 | 2000-01-01 | 2001-01-01 | |||||
谷永新 | 男 | 濮上办 | 前范庄 | 1997-10-05 | 2000-04-20 | 2001-05-10 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2