党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于治国 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1996-05-17 | 1998-12-01 | 1999-12-01 | |||||
魏计伟 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1999-12-10 | 2002-06-25 | 2003-06-25 | |||||
肖庭伟 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 2011-12-17 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | |||||
董永保 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 2010-12-17 | 2013-07-01 | 2014-07-01 | |||||
苏利利 | 女 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 2005-03-17 | 2007-10-01 | 2008-10-01 | |||||
肖志刚 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 2003-03-17 | 2005-10-01 | 2006-10-01 | |||||
董素英 | 女 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1985-12-17 | 1988-07-01 | 1989-07-01 | |||||
张同喜 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1986-12-17 | 1989-07-01 | 1990-07-01 | |||||
刘聚山 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1993-05-17 | 1995-12-01 | 1996-12-01 | |||||
李金海 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1997-05-26 | 1999-12-10 | 2000-12-25 | |||||
梁成强 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1994-12-17 | 1997-07-01 | 1998-07-01 | |||||
许红旺 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1991-12-17 | 1994-07-01 | 1995-07-01 | |||||
郭喜凤 | 女 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1989-05-17 | 1991-12-01 | 1992-12-01 | |||||
胡本彩 | 男 | 新习镇 | 中心校支部委员会 | 1991-12-17 | 1994-07-01 | 1995-07-01 | |||||
魏彦洁 | 女 | 新习镇 | 中土垒头 | 2008-06-07 | 2010-12-22 | 2011-12-23 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2