党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李艳玲 | 女 | 王助镇 | 白屯 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | |||||
张扬俊 | 男 | 王助镇 | 桑辛庄 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | |||||
赵小宁 | 男 | 王助镇 | 赵庄村 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | |||||
张善甫 | 男 | 王助镇 | 后铁邱 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | |||||
胡利锋 | 男 | 王助镇 | 胡北旺 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | |||||
牛付合 | 男 | 王助镇 | 油坊村 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | |||||
刘恩奇 | 男 | 王助镇 | 前南旺 | 2015-07-01 | 2017-07-01 | 2018-07-01 | |||||
陈素清 | 女 | 王助镇 | 东郭村 | 2012-05-10 | 2014-05-10 | 2015-05-10 | |||||
任绪洲 | 男 | 王助镇 | 赤田寨 | 2012-09-21 | 2015-09-21 | 2016-09-21 | |||||
白阳涛 | 男 | 王助镇 | 白屯 | 2014-12-15 | 2017-12-15 | ||||||
程继昊 | 男 | 王助镇 | 建筑公司 | 2014-07-01 | 2017-07-01 | 2018-07-01 | |||||
刘沙沙 | 女 | 王助镇 | 油房 | 2011-12-12 | 2013-12-12 | 2014-12-12 | |||||
刘顺钊 | 男 | 王助镇 | 西郭村 | 2014-07-01 | 2016-07-01 | 2017-07-01 | |||||
郭威 | 男 | 王助镇 | 创业联盟 | 2014-12-26 | 2016-12-26 | 2017-12-26 | |||||
董化伟 | 男 | 王助镇 | 王助东 | 2011-09-01 | 2013-09-01 | 2014-09-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2