党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金建清 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 1985-05-17 | 1987-12-01 | 1988-12-01 | |||||
马建方 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 1993-12-17 | 1996-07-01 | 1997-07-01 | |||||
郑春修 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 1984-01-22 | 1986-08-06 | 1987-08-06 | |||||
任家帅 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 2009-04-06 | 2011-10-21 | 2012-10-21 | |||||
刘建岭 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 1970-07-17 | 1973-02-01 | 1973-02-01 | |||||
王亚男 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 2008-06-30 | 2011-01-15 | 2012-01-15 | |||||
孙东生 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 2001-07-31 | 2004-02-15 | 2005-02-15 | |||||
刘法勋 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 1974-07-04 | 1977-01-19 | 1977-01-19 | |||||
张方明 | 女 | 濮上办 | 昆东 | 1981-09-19 | 1984-04-04 | 1985-04-04 | |||||
李朦 | 女 | 濮上办 | 昆东 | 2009-04-30 | 2011-11-15 | 2012-11-15 | |||||
曹帅领 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 2002-04-16 | 2004-11-01 | 2005-11-01 | |||||
常栋 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 1999-06-05 | 2001-12-20 | 2002-12-20 | |||||
任晓杰 | 女 | 濮上办 | 昆东 | 2013-09-20 | 2016-04-05 | 2017-04-05 | |||||
翟会荣 | 女 | 濮上办 | 昆东 | 2007-10-17 | 2010-05-01 | 2011-05-01 | |||||
孔红安 | 男 | 濮上办 | 昆东 | 1983-10-23 | 1986-05-07 | 1987-05-07 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2