区直党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范国印 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1992-11-16 | 1995-06-01 | 1996-06-01 | |||||
马先忠 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1993-01-17 | 1995-08-01 | 1996-08-01 | |||||
赵建华 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2006-01-17 | 2008-08-01 | 2009-08-01 | |||||
马素英 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1987-08-17 | 1990-03-01 | 1991-03-01 | |||||
班九敏 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2015-06-13 | 2017-12-28 | ||||||
赵新德 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1984-05-17 | 1986-12-01 | 1986-12-01 | |||||
胡景霞 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1999-08-17 | 2002-03-01 | 2003-03-01 | |||||
谷令虎 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1994-01-17 | 1996-08-01 | 1998-06-01 | |||||
舒韶晶 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2002-11-16 | 2005-06-01 | 2006-08-01 | |||||
郭莉 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2002-12-17 | 2005-07-01 | 2006-07-01 | |||||
翟明松 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2009-12-17 | 2012-07-01 | 2013-10-25 | |||||
焦继红 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2006-01-17 | 2008-08-01 | 2009-08-13 | |||||
吴卫玲 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2002-12-17 | 2005-07-01 | 2006-07-01 | |||||
许素玲 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1986-05-17 | 1988-12-01 | 1989-12-01 | |||||
王秀娟 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2004-12-17 | 2007-07-01 | 2008-07-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2