区直党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高艳平 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1993-09-16 | 1996-04-01 | 1997-04-01 | |||||
尹建波 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2015-06-13 | 2017-12-28 | ||||||
孟红军 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1992-05-17 | 1994-12-01 | 1995-12-01 | |||||
张义法 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1989-06-12 | 1991-12-27 | 1992-12-27 | |||||
李志甫 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2005-04-16 | 2007-11-01 | 2008-11-01 | |||||
李淑琨 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2015-06-13 | 2017-12-28 | ||||||
酒继敏 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2005-09-16 | 2008-04-01 | 2009-04-01 | |||||
许见苏 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2008-04-16 | 2010-11-01 | 2011-11-01 | |||||
王献伟 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1993-10-17 | 1996-05-01 | 1997-05-01 | |||||
姚勇 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2008-12-17 | 2011-07-01 | 2012-07-01 | |||||
李占桥 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1992-12-17 | 1995-07-01 | 1996-05-01 | |||||
沈国林 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1990-12-17 | 1993-07-01 | 1994-07-01 | |||||
祁振伟 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1996-05-17 | 1998-12-01 | 1999-12-01 | |||||
王涛 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1996-09-16 | 1999-04-01 | 2000-04-01 | |||||
谢彦红 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1995-10-17 | 1998-05-01 | 1999-05-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2