党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈兴溢 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2000-05-28 | 2002-12-12 | 2003-12-12 | |||||
甘伟峰 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1994-12-17 | 1997-07-01 | 1998-07-01 | |||||
孟令甫 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1993-12-15 | 1996-06-30 | 1997-07-01 | |||||
贾风艮 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1991-05-21 | 1993-12-05 | 1994-12-05 | |||||
宋勇善 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1973-12-12 | 1976-06-27 | 1976-06-27 | |||||
赵方瑞 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2003-02-11 | 2005-08-26 | 2006-08-26 | |||||
张庆梁 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1991-02-15 | 1993-09-02 | 1994-09-02 | |||||
周占红 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2006-10-31 | 2009-05-15 | 2010-06-15 | |||||
李红爽 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2013-05-23 | 2015-12-07 | 2016-12-07 | |||||
朱良钦 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1982-12-24 | 1985-07-08 | 1986-07-01 | |||||
吴利英 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2001-07-17 | 2004-02-01 | 2005-03-01 | |||||
张艳丽 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1986-10-13 | 1989-04-28 | 1990-05-05 | |||||
孙书文 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1986-08-22 | 1989-03-06 | 1990-05-21 | |||||
李秋付 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1982-12-17 | 1985-07-01 | 1986-08-05 | |||||
朱文凯 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2007-08-24 | 2010-03-08 | 2011-05-11 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2