党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴雪玲 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2009-04-16 | 2011-11-01 | 2012-11-01 | |||||
潘志刚 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2002-06-16 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | |||||
薛茗 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2015-05-27 | 2017-12-11 | ||||||
任绪平 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2001-10-17 | 2004-05-01 | 2005-05-01 | |||||
任海彦 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2003-05-17 | 2005-12-01 | 2006-12-01 | |||||
任绪林 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2002-06-16 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | |||||
张冠彪 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2005-09-16 | 2008-04-01 | 2009-04-01 | |||||
丁红兵 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1986-06-06 | 1988-12-21 | 1989-12-02 | |||||
郭宗斌 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2004-11-05 | 2007-05-20 | 2006-05-20 | |||||
刘永红 | 女 | 濮上办 | 区直 | 1994-11-27 | 1997-06-12 | 1998-06-12 | |||||
李娜 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2002-12-17 | 2005-07-01 | 2006-07-01 | |||||
周录娟 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2002-09-01 | 2005-03-16 | 2006-03-16 | |||||
蔡建功 | 男 | 濮上办 | 区直 | 2003-05-22 | 2005-12-06 | 2006-12-06 | |||||
郭雪林 | 男 | 濮上办 | 区直 | 1989-12-01 | 1992-06-16 | 1993-07-18 | |||||
冯文萍 | 女 | 濮上办 | 区直 | 2007-12-01 | 2010-06-16 | 2011-07-18 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2